Pia Bjerring Kaldahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADEGA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.013' DKK TAPPERIET ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.510' DKK TAPPERIET ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.792' DKK TAPPERIET ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.257' DKK TAPPERIET ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos TAPPERIET ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af TAPPERIET ApS (14 år 9 måneder) |
Seed: 1019133690
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2009 hos ADEGA A/S i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Pia Bjerring Kaldahl i 7 måneder, inden stoppet den 9. december 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P. Kaldahl Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TAPPERIET ApS
Via P. Kaldahl Holding ApS -
Kaldahl Equipment ApS
Via P. Kaldahl Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Kaldahl Equipment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2022 -
P. Kaldahl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Kaldahl Equipment ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
TAPPERIET ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022 -
P. Kaldahl Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022
Blå bog (fortsat)
Pia har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.12.2009 - Stadig aktiv
Ejer
11.11.2010 - 29.02.2016
Ejer
01.03.2016 - 24.02.2022
Reel ejer
01.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør
01.01.2013 - 03.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2009 - 09.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Pia Bjerring Kaldahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn P. Kaldahl Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.544' DKK. Gennem sit holdingselskab P. Kaldahl Holding ApS har Pia dermed også andele i TAPPERIET ApS (66.66-89.99%) samt Kaldahl Equipment ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Pia Bjerring Kaldahl, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor TAPPERIET ApS landede et overskud på 3.013' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor TAPPERIET ApS landede et underskud på 1.510' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 100' DKK (Kaldahl Equipment ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 278' DKK (TAPPERIET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.393' DKK (TAPPERIET ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 118' DKK (Kaldahl Equipment ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Jan Boeg Hansen.