Thomas Albeck Bejer-Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TBA HOLDING 2005 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 128.346' DKK VICH 7372 ApS (Nu: TBA HOLDING 2005 ApS) (2021) |
Største underskud: | -46.722' DKK VICH 7372 ApS (Nu: TBA HOLDING 2005 ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 194.420' DKK VICH 7372 ApS (Nu: TBA HOLDING 2005 ApS) (2021) |
Største gæld: | 188.089' DKK CRM-BYGGEFAKTA A/S (Nu: BYGGEFAKTA A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 93 årsværk hos CRM-BYGGEFAKTA A/S (Nu: BYGGEFAKTA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TBA HOLDING 2005 ApS (20 år 11 måneder) |
Seed: 634053059
Karrieren som erhvervsleder startede i 2003 ved TBA HOLDING 2005 ApS (tidligere VICH 7372 ApS) i rollen som Ejer og Direktør. Thomas Albeck Bejer-Andersen erhvervede virksomheden TBA HOLDING 2005 ApS d. 1. oktober 2003. Thomas har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Direktør har Thomas nu bestreddet i 20 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen computerprogrammering. Her 20 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 som viste et underskud på 22.611' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TBA HOLDING 2005 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Bejer Invest ApS
Via TBA HOLDING 2005 ApS -
Oxygym ApS
Via TBA HOLDING 2005 ApS -
MDA INVEST 2015 ApS
Via TBA HOLDING 2005 ApS -
Teamstowork ApS
Via TBA HOLDING 2005 ApS -
Copenhagen Wine ApS
Via TBA HOLDING 2005 ApS -
Mojo Capitals I A/S
Via TBA HOLDING 2005 ApS -
Monte Amiata ApS
Via TBA HOLDING 2005 ApS -
Sjællands Indoor Golf ApS
Via TBA HOLDING 2005 ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
Bejer Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2017 -
TBA HOLDING 2005 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2003 -
Oxygym ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2021 -
MDA INVEST 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
Teamstowork ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2022 -
Grow Your Business ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2020
Tidslinje (21)
-
BIM SHARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023 -
BIM SHARK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023 -
CRM-BYGGEFAKTA A/S (Nu: BYGGEFAKTA A/S)
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
17.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via TBA HOLDING 2005 ApS -
Reel ejer og Direktør
12.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Direktør
08.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Reel ejer og Direktør
09.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor VICH 7372 ApS (Nu: TBA HOLDING 2005 ApS) kunne fremvise et overskud på 128.346' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor VICH 7372 ApS (Nu: TBA HOLDING 2005 ApS) kunne fremvise et underskud på 46.722' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42.541' DKK (CRM-BYGGEFAKTA A/S (Nu: BYGGEFAKTA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.611' DKK (VICH 7372 ApS (Nu: TBA HOLDING 2005 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 121.592' DKK (VICH 7372 ApS (Nu: TBA HOLDING 2005 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.245' DKK (Fitnesspigen ApS (Nu: Oxygym ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Christina Marie Smith Bejer-andersen.