Lars Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ALFA EL-INSTALLATION OG INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 726.000' DKK DSB (2021) |
Største underskud: | -2.266.000' DKK DSB (2016) |
Største egenkapital: | 6.931.000' DKK DSB (2016) |
Største gæld: | 17.471.000' DKK DSB (2015) |
Flest årsværk: | 6.757 årsværk hos DSB (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S (19 år 3 måneder) |
Seed: 1104759664
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1986 i ALFA EL-INSTALLATION OG INVEST ApS (tidligere A/S PSE NR. 2015) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Andersen i 12 år 10 måneder, inden stoppet d. 17. juni 1999.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. december 2010.
Repræsentant (1)
-
ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.03.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.2005 -
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
INDUSTRIPENSION HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2019
Registreringsdato: 10.04.2019 -
DSB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2017
Registreringsdato: 28.02.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.12.2017 - 31.08.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lars Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i DSB der præsenterede et overskud på 651.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i DSB der præsenterede et underskud på 2.266.000' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 3 måneder fra 2005 til i dag hos INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 407.000' DKK (DSB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.688.000' DKK (DSB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49.599' DKK (CAT FORSKNINGS- OG TEKNOLOGIPARK A/S (Nu: CAPNOVA A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Claus Jensen.