Kasper Borup Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEKFA INDUSTRI CENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.357' DKK BORUP INVEST A/S (2013-14) |
Største underskud: | -7.710' DKK BORUP INVEST A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 107.142' DKK IRON FONDEN (2022-23) |
Største gæld: | 24.798' DKK 2E ELLGAARD EQUIPMENT A/S (Nu: 2E ELLGARD EQUIPMENT A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 86 årsværk hos 2E ELLGAARD EQUIPMENT A/S (Nu: 2E ELLGARD EQUIPMENT A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TEKFA INDUSTRI CENTER A/S (33 år 5 måneder) |
Seed: 519355447
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1991 i TEKFA INDUSTRI CENTER A/S (tidligere SLP NR. 10.694 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Kasper Borup Andersen nu bestreddet i 33 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 3.703' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KASPER BORUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Borup Holding I ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BORUP INVEST A/S
Via Borup Holding I ApS -
TEKFA INDUSTRI CENTER A/S
Via Borup Holding I ApS -
TEKFA A/S
Via Borup Holding I ApS
Direktørposter (4)
-
TEKFA INDUSTRI CENTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2017 -
Borup Holding I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2019 -
TEKFA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2018 -
KASPER BORUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
BORUP INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.09.2001 -
TEKFA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.09.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Andersen Gas Consulting Aps (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.03.2021
Registreringsdato: 15.03.2021 -
Andersen Gas Consulting Aps
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2021
Registreringsdato: 15.03.2021 -
Borup Holding I ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.11.2019
Registreringsdato: 05.11.2019
Blå bog (fortsat)
Kasper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
05.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.09.2009 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2001 - Stadig aktiv
Direktør
30.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
18.08.2015 - 15.03.2021
Ejerandel: 100%
Kasper Borup Andersen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• KASPER BORUP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.900' DKK.
• Borup Holding I ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.900' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kasper Borup Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor KASPER BORUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.804' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor KASPER BORUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 999' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Erik Borup Andersen.