Kurt Lunde
Erhvervsaktiv siden: | 6. apr. 1993 (31 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kaj Munks Vej 2016 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.321' DKK BRANDE MASKINTRANSPORT A/S (Nu: MAMMOET DENMARK BRANDE A/S) (2019) |
Største underskud: | -17.661' DKK BRANDE MASKINTRANSPORT A/S (Nu: MAMMOET DENMARK BRANDE A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 159.087' DKK BRANDE MASKINTRANSPORT A/S (Nu: MAMMOET DENMARK BRANDE A/S) (2022) |
Største gæld: | 112.443' DKK BRANDE MASKINTRANSPORT A/S (Nu: MAMMOET DENMARK BRANDE A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af ADVOKATFORUM ApS (14 år 6 måneder) |
Seed: 1572095257
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1993 hos Kaj Munks Vej 2016 A/S (tidligere ADVOKATAKTIESELSKABET BOLL & PARTNERE) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kurt Lunde i 10 år 9 måneder, inden stoppet den 7. januar 2004.
Virksomhedens branche var dengang indenfor juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 4.699' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKATFORUM ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ADVOKATFORUM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2010
Bestyrelsesposter (6)
-
Hübsch Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2019 -
HÜBSCH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.11.2015 -
Hübsch HI Park ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2017 -
Hübsch Retail ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.10.2020 -
Fanø 2021 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.02.2024 -
Holmkærvej 112 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 13.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (88)
-
Holmkærvej 112 ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
Fanø 2021 ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
TR Holding Vildbjerg ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2023
Registreringsdato: 05.01.2023
Blå bog (fortsat)
Kurt har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt Lunde har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos HÜBSCH A/S der præsenterede et overskud på 9.858' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos Hübsch Group ApS der præsenterede et underskud på 1.177' DKK.
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 45 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 9 måneder fra 1993 til 2004 hos Kaj Munks Vej 2016 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.142' DKK (Hübsch Group ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.661' DKK (BRANDE MASKINTRANSPORT A/S (Nu: MAMMOET DENMARK BRANDE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 145.277' DKK (BRANDE MASKINTRANSPORT A/S (Nu: MAMMOET DENMARK BRANDE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -678' DKK (Hübsch Retail ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Flemming Krüger Hussak.