Niels Bøttger-Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1983 (41 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DATAPHARM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 80.857' DKK APOTEKERFONDEN A/S (Nu: D.A. INVEST OG UDVIKLING A/S) (2014) |
Største underskud: | -89.324' DKK APOTEKERFONDEN A/S (Nu: D.A. INVEST OG UDVIKLING A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 334.797' DKK APOTEKERFONDEN A/S (Nu: D.A. INVEST OG UDVIKLING A/S) (2021) |
Største gæld: | 579.923' DKK APOTEKERFONDEN A/S (Nu: D.A. INVEST OG UDVIKLING A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 122 årsværk hos APOTEKERFONDEN A/S (Nu: D.A. INVEST OG UDVIKLING A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DATAPHARM A/S (13 år 4 måneder) |
Seed: 323350927
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1983 i DATAPHARM A/S (tidligere DANMARKS APOTEKERFORENINGS DATA A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Bøttger-Rasmussen i 13 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 21. november 1996.
I dag arbejder virksomheden med computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 963' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Imbro Vækst - Sabro A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LFP - Etape 4 ApS
Via Imbro Vækst - Sabro A/S
Bestyrelsesposter (1)
-
Imbro Vækst - Sabro A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Imbro Vækst - Sabro A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2020
Registreringsdato: 27.11.2020 -
Imbro Vækst - Sabro A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2020
Registreringsdato: 26.11.2020 -
Imbro Vækst - Sabro A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2019
Registreringsdato: 04.02.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.12.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.02.2019 - 26.11.2020
Bestyrelsesmedlem
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1983 - 21.11.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.1990 - 01.02.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.1991 - 31.01.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Imbro Vækst - Sabro A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.820' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 26.333' DKK (APOTEKERFONDEN A/S (Nu: D.A. INVEST OG UDVIKLING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 282.211' DKK (APOTEKERFONDEN A/S (Nu: D.A. INVEST OG UDVIKLING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.442' DKK (DANMARKS APOTEKERFORENINGS DATA A/S (Nu: DATAPHARM A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Rene Hasbo.