Merete Pelle Poulsen
Karrieren startede hos: | VEDBYGAARD REKONVALESCENTHJEM (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.061' DKK VEDBYGAARD REKONVALESCENTHJEM (2014) |
Største egenkapital: | 3.594' DKK VEDBYGAARD REKONVALESCENTHJEM (2015) |
Største gæld: | 16.800' DKK VEDBYGAARD REKONVALESCENTHJEM (2015) |
Seed: 1970223753
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu mange år siden hos VEDBYGAARD REKONVALESCENTHJEM med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Merete Pelle Poulsen i 71 år 3 måneder, før stoppet d. 21. september 1995.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor institutionsophold med sygepleje i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et underskud på 114' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. februar 2019.
Tidslinje (4)
-
VEDBYGAARD REKONVALESCENTHJEM (Administrationskomite)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.1995
Registreringsdato: 21.09.1995 -
VEDBYGAARD REKONVALESCENTHJEM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.1995
Registreringsdato: 21.09.1995 -
VEDBYGAARD REKONVALESCENTHJEM (Administrationskomite)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.1924
Registreringsdato: 14.06.1924
Blå bog (fortsat)
Merete har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 77 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 01.02.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 01.02.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.12.2017 - 14.11.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.02.2018 - 31.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Merete har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 71 år 3 måneder fra 1924 til 1995 hos VEDBYGAARD REKONVALESCENTHJEM.
En af de forbindelser som går igen i Merete' netværk er Signe Riedel.