Jens Rytter Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | 3P THIRD PARTY TESTING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.526' DKK 3P THIRD PARTY TESTING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -1.149' DKK 3P THIRD PARTY TESTING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 11.175' DKK 3P Third Party Testing Holding ApS (2023-24) |
Største gæld: | 1.859' DKK 3P THIRD PARTY TESTING ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos 3P THIRD PARTY TESTING ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af 3P THIRD PARTY TESTING ApS (29 år 6 måneder) |
Seed: 162903482
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1995 hos 3P THIRD PARTY TESTING ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 4100) i rollen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Jens Rytter Petersen nu bestreddet i 29 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor teknisk afprøvning og kontrol. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 som viste et overskud på 3.109' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
3P Third Party Testing Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
3P THIRD PARTY TESTING ApS
Via 3P Third Party Testing Holding ApS
Direktørposter (1)
-
3P Third Party Testing Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2018
Tidslinje (19)
-
micamica I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
micamica I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
KALUNDBORG FLYVEPLADS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2020
Registreringsdato: 13.11.2020
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.02.2022 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.03.1995 - Stadig aktiv
Ejer
14.07.1996 - 14.11.2017
Ejer
15.11.2017 - 10.01.2018
Reel ejer
15.11.2017 - 10.01.2021
Reel ejer
11.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2016 - 13.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.06.1999 - 05.04.2018
Direktør
30.04.2003 - 05.04.2018
Reel ejer
27.11.2017 - 05.04.2018
Ejerandel: 50%
Jens Rytter Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 3P Third Party Testing Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 11.175' DKK. Gennem holdingselskabet 3P Third Party Testing Holding ApS har Jens derfor også andele i 3P THIRD PARTY TESTING ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Rytter Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor 3P THIRD PARTY TESTING ApS kunne fremvise et overskud på 4.526' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor 3P THIRD PARTY TESTING ApS kunne fremvise et underskud på 1.149' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 3.109' DKK (3P THIRD PARTY TESTING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 11.175' DKK (3P Third Party Testing Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 228' DKK (KALUNDBORG FLYVEPLADS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Katrine Rytter Jars.