Else-Marie Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SV Thorsø A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.818' DKK SOLAR VENTI A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2021) |
Største underskud: | -2.854' DKK SOLAR VENTI A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2014) |
Største egenkapital: | -3.340' DKK SOLAR VENTI A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2021) |
Største gæld: | 33.252' DKK SOLAR VENTI A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos SOLAR VENTI A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SV Thorsø A/S (6 år 7 måneder) |
Seed: 264295859
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2013 i SV Thorsø A/S (tidligere SOLAR VENTI A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Else-Marie Nielsen i 5 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 viste et overskud på 1.818' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SV Thorsø A/S UNDER KONKURS
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (7)
-
SolarVenti A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.01.2022
Registreringsdato: 21.01.2022 -
SOLAR VENTI A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022 -
SOLAR VENTI A/S (Nu: SV Thorsø A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SOLAR VENTI A/S (Nu: SV Thorsø A/S) landede et overskud på 1.818' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SOLAR VENTI A/S (Nu: SV Thorsø A/S) landede et underskud på 1.139' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Else-Marie' netværk er Michael Knudsgaard Jungsvig.