Jep Brink
Erhvervsaktiv: | 21. maj 1992 - 31. aug. 2022 |
Karrieren startede hos: | TOTAL E&P ALS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.407' DKK JEP BRINK INVEST ApS (2015) |
Største underskud: | -2.735' DKK JEP BRINK INVEST ApS (2022) |
Største egenkapital: | 51.108' DKK JEP BRINK INVEST ApS (2021) |
Største gæld: | 28.274' DKK JEP BRINK INVEST ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TOTAL E&P ALS A/S (17 år 7 måneder) |
Seed: 1231770814
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1992 ved TOTAL E&P ALS A/S (tidligere MAERSK OIL QATAR A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jep Brink i 17 år 7 måneder, før fratrædelsen den 18. januar 2010.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen indvinding af råolie. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Tidslinje (24)
-
JEP BRINK INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
JEP BRINK INVEST ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.04.2022
Registreringsdato: 14.04.2022 -
J. BRINK SHIPPING ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.05.2016
Registreringsdato: 26.05.2016
Blå bog (fortsat)
Jep har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.10.2008 - 31.08.2022
Reel ejer
27.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.06.2007 - 26.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.05.1992 - 18.01.2010
Direktør
09.04.1996 - 18.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2008 - 15.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.10.2005 - 15.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jep har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 7 måneder fra 1992 til 2010 hos TOTAL E&P ALS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jep' netværk er Christian Kirk Zøllner.