Henrik Dan Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HDH HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 12.578' DKK LODBYG ENTREPRISE ApS (2023) |
Største underskud: | -12.230' DKK Circular Food Technology ApS (2023) |
Største egenkapital: | 22.768' DKK JAGTGÅRDEN INVEST ApS (2021-22) |
Største gæld: | 12.262' DKK LODBYG ENTREPRISE ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos LODBYG ENTREPRISE ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af HDH HOLDING ApS (15 år 3 måneder) |
Seed: 452822160
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2009 hos HDH HOLDING ApS (tidligere HEDA CONSULT ApS) med titlen som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Henrik Dan Hansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter, Ejer og Direktør har Henrik nu bestreddet i 15 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 15 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 478' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HDH HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
JAGTGÅRDEN INVEST ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (2)
-
HDH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2009 -
LODBYG ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023
Tidslinje (12)
-
LODBYG ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
LODBYG ENTREPRISE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022 -
Agrain ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2020
Registreringsdato: 06.05.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2009 - 25.01.2022
Reel ejer
01.10.2013 - 25.01.2022
Direktør
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2019 - 06.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2018 - 06.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LODBYG ENTREPRISE ApS kunne offentliggøre et overskud på 12.578' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.578' DKK (LODBYG ENTREPRISE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.230' DKK (Circular Food Technology ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 19.595' DKK (JAGTGÅRDEN INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9' DKK (Agrain ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Leif Hansen.