Michael Vedsø Larsen
Karrieren startede hos: | AXEL ÅKERMAN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 884' DKK KERATON ApS (2023) |
Største underskud: | -217' DKK KERATON ApS (2021) |
Største egenkapital: | 6.335' DKK SCSK 2637 ApS (Nu: TOPS HOLDING ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 440' DKK KERATON ApS (2022) |
Seed: 56535493
Erhvervskarrieren begyndte for længe siden i AXEL ÅKERMAN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Vedsø Larsen i 28 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. marts 1999.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af transformatorer og omformere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. april 2001.
Direktørposter (1)
-
KERATON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
SCSK 2637 ApS (Nu: TOPS HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2017
Registreringsdato: 05.04.2017 -
NORVIDAN OVERSEAS A/S
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2017
Registreringsdato: 05.04.2017 -
NORVIDAN OVERSEAS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2017
Registreringsdato: 05.04.2017
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.05.1999 - 05.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.09.1998 - 05.04.2017
Direktør
26.10.1998 - 05.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.06.1970 - 31.03.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KERATON ApS landede et overskud på 884' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KERATON ApS landede et underskud på 217' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Hannel Investment L.l.c.