Jacob Borch
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1977 (46 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | XEL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 93.540' DKK INTERVARE A/S (2021-22) |
Største underskud: | -250.654' DKK NEMLIG.COM A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 868.259' DKK INTERVARE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 432.902' DKK INTERVARE A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 1.132 årsværk hos INTERVARE A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af XEL A/S (29 år 6 måneder) |
Seed: 764077792
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved XEL A/S (tidligere SAFE X ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Jacob Borch i 29 år 6 måneder, før fratrædelsen den 11. juni 2007.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med kufferter og lædervarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 626' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 23. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CONSTRUCTIVE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Bellevue Strand ApS UNDER KONKURS
Via CONSTRUCTIVE ApS -
Interessentskabet Ejendommen Sankt Annæ Gade 20-22
Via CONSTRUCTIVE ApSIkke offentliggjort -
United Culture ApS
Via CONSTRUCTIVE ApS
Direktørposter (1)
-
CONSTRUCTIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2002
Ejendomme (6)
Tidslinje (30)
-
Bellevue Strand ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023 -
BORCH VENTURE CAPITAL ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2021
Registreringsdato: 08.03.2021 -
BORCH VENTURE CAPITAL ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2020
Registreringsdato: 25.11.2020
Blå bog (fortsat)
Jacob har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.12.2016 - 19.10.2023
Reel ejer
13.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.11.2017 - 10.08.2022
Ejerandel: 41,67%
Jacob Borch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved LYNGBY SØPARK ApS der præsenterede et overskud på 33.825' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved ROSSINI ORGANICS ApS (Nu: Jacob & Jakob Icecream ApS) der præsenterede et underskud på 692' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 1994 til 1999 hos LUNDEN SKOVBRUG ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.624' DKK (BORCH HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CONSTRUCTIVE ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 250.654' DKK (NEMLIG.COM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 868.259' DKK (INTERVARE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 54.117' DKK (BORCH HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CONSTRUCTIVE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Carsten Benjamin Hoff.