Michael Kragh Strandsbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 1991 (32 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | STUDENTERHUSFONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 841' DKK STUDENTERHUSFONDEN (2017) |
Største underskud: | -1.172' DKK STUDENTERHUSFONDEN (2019) |
Største egenkapital: | 1.741' DKK STUDENTERHUSFONDEN (2017) |
Største gæld: | 5.054' DKK STUDENTERHUSFONDEN (2014) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos STUDENTERHUSFONDEN (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Assing Vindkraft I/S (12 år 4 måneder) |
Seed: 1963743707
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1991 ved STUDENTERHUSFONDEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Kragh Strandsbjerg i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 25. marts 1996.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 841' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 5. oktober 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Assing Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Assing Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.05.2012
Registreringsdato: 10.05.2012 -
STUDENTERHUSFONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.1996
Registreringsdato: 25.03.1996 -
STUDENTERHUSFONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.1991
Registreringsdato: 13.12.1991
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.12.1991 - 25.03.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Knud Rahbek.