Palle Morthorst
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | OPNM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.078' DKK LED-TEK A/S (2016) |
Største underskud: | -1.324' DKK PRINTLINE A/S (2014) |
Største egenkapital: | 8.886' DKK Luminex A/S (2023) |
Største gæld: | 16.194' DKK Luminex A/S (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Luminex A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LED-TEK A/S (5 år 8 måneder) |
Seed: 549498274
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 hos OPNM ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Palle Morthorst i 3 år 3 måneder, inden stoppet den 11. oktober 2012.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PMO Holding 2019 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
North-con ApS
Via PMO Holding 2019 ApS
Direktørposter (2)
-
PMO Holding 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2019 -
North-con ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Luminex A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
LED-TEK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
Luminex A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
North-con ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019
Blå bog (fortsat)
Palle har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2016 - 01.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.08.2013 - 01.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Palle Morthorst er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PMO Holding 2019 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 839' DKK. Igennem sit holdingselskab PMO Holding 2019 ApS har Palle dermed også ejerandele i North-con ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Palle Morthorst, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor North-con ApS fremviste et overskud på 715' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor PRINTLINE A/S fremviste et underskud på 1.324' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.427' DKK (Luminex A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.886' DKK (Luminex A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 839' DKK (PMO Holding 2019 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Erik Martinussen.