Jørn Vedel Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN FOR HERNING ISSTADION (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.688' DKK STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 18.497' DKK STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM (2022) |
Største gæld: | 559' DKK STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN FOR HERNING ISSTADION (9 år 2 måneder) |
Seed: 1133191281
Det begyndte den dag i 1988 ved FONDEN FOR HERNING ISSTADION i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jørn Vedel Eriksen i 9 år 2 måneder, før fratrædelsen den 31. december 1997.
Nu opererer virksomheden indenfor drift af sportsanlæg. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.08.2018
Tidslinje (3)
-
STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2018
Registreringsdato: 07.08.2018 -
FONDEN FOR HERNING ISSTADION
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.1997
Registreringsdato: 31.12.1997 -
FONDEN FOR HERNING ISSTADION
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.1988
Registreringsdato: 06.10.1988
Blå bog (fortsat)
Jørn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.10.1988 - 31.12.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn Vedel Eriksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved STØTTEFOND FOR MØLTRUP OPTAGELSESHJEM der præsenterede et overskud på 1.688' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 2 måneder fra 1988 til 1997 hos FONDEN FOR HERNING ISSTADION.
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Knud Munk Nielsen.