Morten Nors
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MT NORS HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 146.195' DKK MORTEN NORS INVEST ApS (2018-19) |
Største underskud: | -18.319' DKK IDE-PRO SKIVE A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 241.394' DKK IDÈ-PRO BE HOLDING APS (2022-23) |
Største gæld: | 91.849' DKK IDE-PRO SKIVE A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 176 årsværk hos IDE-PRO SKIVE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af MORTEN NORS HOLDING ApS (15 år 8 måneder) |
Seed: 851367462
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1999 hos MT NORS HOLDING A/S (tidligere MT NORS HOLDING ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Morten Nors i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 15. marts 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. marts 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN NORS INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND V A/S
Via MORTEN NORS INVEST ApS -
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND KOMMANDITAKTIESELSKAB
Via EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND V A/S -
By Nors ApS
Via MORTEN NORS INVEST ApS -
IDÈ-PRO BE HOLDING APS
Via MORTEN NORS INVEST ApS -
IDÉ-PRO HOLDING ApS
Via IDÈ-PRO BE HOLDING APS -
EJENDOMSSELSKABET SKYTTEVEJ 15 ApS
Via IDÉ-PRO HOLDING ApS -
IDÉ-PRO ASIA HOLDING ApS
Via IDÉ-PRO HOLDING ApS -
IDE-PRO SKIVE A/S
Via IDÉ-PRO HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
IDÉ-PRO ASIA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2016 -
IDE-PRO SKIVE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2012 -
MORTEN NORS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2013 -
EJENDOMSSELSKABET SKYTTEVEJ 15 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2012 -
IDÈ-PRO BE HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
By Nors ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.11.2019
Tidslinje (44)
-
IDÈ-PRO BE HOLDING APS
Tilknyttet som direktørDato: 18.09.2020
Registreringsdato: 18.09.2020 -
By Nors ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2019
Registreringsdato: 08.11.2019 -
By Nors ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.2019
Registreringsdato: 07.11.2019
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
03.04.2019 - Stadig aktiv
Direktør
18.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
29.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.06.2012 - 01.07.2020
Direktør
30.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,59%
Morten Nors er også ejer af i alt 3 holdingselskaber IDÉ-PRO ASIA HOLDING ApS (50%), IDÈ-PRO BE HOLDING APS (50%) samt IDÉ-PRO HOLDING ApS (49,59%).
Se også koncerndiagram for Morten Nors, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor MORTEN NORS INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 146.195' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor IDE-PRO SKIVE A/S kunne offentliggøre et underskud på 18.319' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.901' DKK (RAND WORLDWIDE DENMARK ApS (Nu: IPES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 34.451' DKK (TOMMY NORS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 887' DKK (LIMFJORDENS HUS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Anders Nors.