Lars Bøg Ekholm
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1975 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROSKILDE BILCENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.483' DKK VASS FORHANDLERFORENING F.M.B.A. (2017) |
Største underskud: | -7.617' DKK VASS FORHANDLERFORENING F.M.B.A. (2021) |
Største egenkapital: | 12.925' DKK VASS FORHANDLERFORENING F.M.B.A. (2020) |
Største gæld: | 15.719' DKK ROSKILDE BILCENTER A/S (2015) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos ROSKILDE BILCENTER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ROSKILDE BILCENTER A/S (48 år 8 måneder) |
Seed: 1606173463
Karrieren i erhvervslivet startede for nu meget længe siden i ROSKILDE BILCENTER A/S (tidligere HEDEHUSENE AUTOSERVICE ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Lars Bøg Ekholm nu bestreddet i 48 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.873' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lars Bøg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HBJ ROSKILDE HOLDING ApS
Via Lars Bøg Holding ApS -
ROSKILDE BILCENTER A/S
Via HBJ ROSKILDE HOLDING ApS -
Bøg Ejendomme ApS
Via HBJ ROSKILDE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Bøg Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2019 -
HBJ ROSKILDE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2022 -
Lars Bøg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
VASS FORHANDLERFORENING F.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.05.2023 -
ROSKILDE BILCENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.1975
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
VASS FORHANDLERFORENING F.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2023
Registreringsdato: 12.05.2023 -
VASS FORHANDLERFORENING F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2023
Registreringsdato: 11.05.2023 -
HBJ ROSKILDE HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
15.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
18.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.12.1975 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2018 - 11.05.2023
Bestyrelsesmedlem
12.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bøg Ekholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lars Bøg Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.802' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet HBJ ROSKILDE HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Bøg Ekholm, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HBJ ROSKILDE HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.682' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HBJ ROSKILDE HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.873' DKK (ROSKILDE BILCENTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.612' DKK (HBJ ROSKILDE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.467' DKK (ROSKILDE BILCENTER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jacob Bøg Vonstad.