Morten Haugaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 1984 (39 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AH & JH EJENDOMSINVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.320' DKK JH HOLDING INVEST ApS (2016-17) |
Største underskud: | -4.789' DKK JH HOLDING INVEST ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 45.461' DKK JH HOLDING INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 35.269' DKK HørningHus Opsparing ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos JHN BOLIGEJENDOMME ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AH & JH EJENDOMSINVEST ApS (12 år 1 måned) |
Seed: 1301831763
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1984 ved AH & JH EJENDOMSINVEST ApS (tidligere LÆDER- OG REOLLAND A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Haugaard Nielsen i 12 år 1 måned, før stoppet den 20. december 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. juli 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JH HOLDING INVEST ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
HørningHus Opsparing ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
BROHAVEN ApS
Via HørningHus Opsparing ApS -
JHN BOLIGEJENDOMME ApS
Via HørningHus Opsparing ApS -
ERHVERVSPARK-RISSKOV ApS
Via HørningHus Opsparing ApS -
JM-HAUGAARD ApS
Via HørningHus Opsparing ApS -
BUSINESS UNITED ApS
Via HørningHus Opsparing ApS -
KEF ApS
Via HørningHus Opsparing ApS -
SKOVGAARDEN, VIBY ApS
Via KEF ApS -
CIRKEL EJENDOMSINVEST ApS
Via KEF ApS -
FALKA EJENDOMSINVEST ApS
Via KEF ApS -
Fabulas Holding ApS
Via HørningHus Opsparing ApS -
Fabulas A/S
Via Fabulas Holding ApS -
Alken Søbred ApS
Via Fabulas A/S -
Egsmark Bakker ApS
Via Fabulas A/S
Tidslinje (28)
-
HørningHus Opsparing ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.05.2019
Registreringsdato: 29.05.2019 -
JH HOLDING INVEST ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.02.2019
Registreringsdato: 19.02.2019 -
JH HOLDING INVEST ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.02.2019
Registreringsdato: 18.02.2019
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.05.2019 - 29.05.2019
Ejer
29.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
29.05.2019 - 29.05.2019
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
29.05.2019 - 29.05.2019
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2010 - 25.02.2016
Direktør
01.02.2010 - 25.02.2016
Reel ejer
29.05.2019 - 29.05.2019
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2007 - 25.02.2016
Direktør
25.03.2013 - 25.02.2016
Reel ejer
29.05.2019 - 29.05.2019
Ejerandel: 20%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor JH HOLDING INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.320' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor JH HOLDING INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.789' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.839' DKK (HørningHus Opsparing ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 45.461' DKK (JH HOLDING INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.226' DKK (JM-HAUGAARD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er John Haugaard Nielsen.