Bodil Vibe Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HELVEGS FOND (Direktør) |
Største overskud: | 80' DKK HELVEGS FOND (2017) |
Største underskud: | -51' DKK HELVEGS FOND (2023) |
Største egenkapital: | 591' DKK HELVEGS FOND (2017) |
Største gæld: | 2.510' DKK HELVEGS FOND (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Havredal Praktiske Uddannelser S/I (6 år 10 måneder) |
Seed: 11122633
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 hos HELVEGS FOND som Direktør. Titlen som Direktør havde Bodil Vibe Rasmussen i 4 år 7 måneder, inden stoppet den 2. april 2013.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 51' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
HELVEGS FOND
Fratrådt som direktørDato: 02.04.2013
Registreringsdato: 02.04.2013 -
HELVEGS FOND
Tilknyttet som direktørDato: 15.08.2008
Registreringsdato: 15.08.2008
Blå bog (fortsat)
Bodil har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
15.08.2008 - 02.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Bodil' netværk er Bent Bjerggaard Mikkelsen.