Heidi Broberg Hermansen
Erhvervsaktiv: | 31. jan. 2023 - 26. sep. 2023 |
Karrieren startede hos: | Future Food A/S (Direktør) |
Største overskud: | 14.101' DKK Nr. Onsild ApS (2022-23) |
Største underskud: | -31.053' DKK Future Food A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 79.158' DKK Future Food A/S (2020-21) |
Største gæld: | 79.046' DKK Future Food A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos HANEGAL A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Future Food A/S (7 måneder) |
Seed: 1204972341
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Heidi Broberg Hermansen. Første gang Heidi var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2023 i Future Food A/S i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Heidi Broberg Hermansen i 7 måneder, inden stoppet d. 26. september 2023.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et underskud på 31.053' DKK.
Tidslinje (10)
-
Future Food A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.09.2023
Registreringsdato: 26.09.2023 -
HANEGAL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023 -
GRISOGKO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023
Blå bog (fortsat)
Heidi har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har i alt varet 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.01.2023 - 26.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - 25.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - 08.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - 08.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - 01.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Heidi Broberg Hermansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i Nr. Onsild ApS der præsenterede et overskud på 14.101' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i HANEGAL A/S der præsenterede et underskud på 30.118' DKK.
Heidi har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 måneder fra 2023 til 2023 hos HANEGAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 14.101' DKK (Nr. Onsild ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 31.053' DKK (Future Food A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 50.931' DKK (Future Food A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.582' DKK (GRISOGKO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Heidi' netværk er Jesper Ottzen.