Thomas Hundebøll
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BILLUND TRAYS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 10.854' DKK S.T. PLAST A/S (Nu: ST PLAST a/s) (2023-24) |
Største underskud: | -14.493' DKK BILLUND PLAST A/S (Nu: HUNDEBØLL FINANCE A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 75.205' DKK TANGGAARD A/S (2023) |
Største gæld: | 59.666' DKK S.T. PLAST A/S (Nu: ST PLAST a/s) (2021-22) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos S.T. PLAST A/S (Nu: ST PLAST a/s) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BILLUND TRAYS A/S (14 år 1 måned) |
Seed: 1769933349
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2009 hos BILLUND TRAYS A/S som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør havde Thomas Hundebøll i 1 år 1 måned, inden stoppet den 2. august 2010.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.421' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BILLUND TRAYS A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TANGGAARD A/S
Via BILLUND TRAYS A/S
Direktørposter (1)
-
BILLUND TRAYS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
BILLUND TRAYS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2010 -
HUNDEBØLL FINANCE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2010 -
TANGGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
BILLUND TRAYS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019 -
TANGGAARD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2018
Registreringsdato: 15.03.2018 -
BILLUND TRAYS A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.11.2017
Registreringsdato: 13.11.2017
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.11.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.07.2009 - 05.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.06.2009 - 02.08.2010
Bestyrelsesmedlem
06.08.2010 - Stadig aktiv
Ejer
13.11.2017 - Stadig aktiv
Direktør
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.06.2009 - 02.08.2010
Bestyrelsesmedlem
06.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BILLUND TRAYS A/S fremviste et overskud på 5.319' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 10.854' DKK (S.T. PLAST A/S (Nu: ST PLAST a/s)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 701' DKK (BILLUND PLAST A/S (Nu: HUNDEBØLL FINANCE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 75.205' DKK (TANGGAARD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25.706' DKK (BILLUND PLAST A/S (Nu: HUNDEBØLL FINANCE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Niels Hundebøll.