Pia Klinkby
Erhvervsaktiv siden: | 5. apr. 1995 (29 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EXPO-NET HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.647' DKK JK HOLDING DANMARK 2 A/S (2021) |
Største underskud: | -4.285' DKK JK HOLDING DANMARK 2 A/S (2022) |
Største egenkapital: | 33.482' DKK JK HOLDING DANMARK 2 A/S (2021) |
Største gæld: | 2.480' DKK JK HOLDING DANMARK 2 A/S (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PK HOLDING DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JK HOLDING DANMARK A/S (14 år 5 måneder) |
Seed: 1732162716
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1995 i EXPO-NET HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Pia Klinkby i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 16. november 1999.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. november 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PK HOLDING DANMARK A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PK HOLDING DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
PK HOLDING DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.05.2014 -
JK HOLDING DANMARK 2 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.05.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
PK HOLDING DANMARK A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.05.2014
Registreringsdato: 14.05.2014 -
PK HOLDING DANMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.2014
Registreringsdato: 14.05.2014 -
EXPO-NET HOLDING A/S (Nu: JK HOLDING DANMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2014
Registreringsdato: 14.05.2014
Blå bog (fortsat)
Pia har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.1999 - 14.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.1995 - 16.11.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Pia Klinkby har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i JK HOLDING DANMARK 2 A/S der præsenterede et overskud på 8.647' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i JK HOLDING DANMARK 2 A/S der præsenterede et underskud på 4.285' DKK.
Pia har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 5 måneder fra 1999 til 2014 hos JK HOLDING DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.917' DKK (JK HOLDING DANMARK 2 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 30.508' DKK (JK HOLDING DANMARK 2 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.294' DKK (PK HOLDING DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er John Klinkby.