Flemming Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARNAA CONSULT & ENGINEERING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 109.817' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Største underskud: | -124.131' DKK EPP HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 398.020' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Største gæld: | 221.362' DKK EPP HOLDING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ARNAA CONSULT & ENGINEERING ApS (34 år 9 måneder) |
Seed: 191900964
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1990 i ARNAA CONSULT & ENGINEERING ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 1135) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Flemming Jensen nu besiddet i 34 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor anden teknisk rådgivning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 598' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FJ HOLDING, ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET FLEMMING JENSEN
Via FJ HOLDING, ADVOKATANPARTSSELSKAB
Direktørposter (2)
-
FJ HOLDING, ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2008 -
ADVOKATANPARTSSELSKABET FLEMMING JENSEN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2008
Bestyrelsesposter (9)
-
JOCA TRADING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.01.2007 -
KNUD THISGAARD ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.10.2023 -
SEAMK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.09.2024 Ny -
Vikingtelt Danmark ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.10.2023 -
Dickmann Erlandsen Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.06.2023 -
den glade murer erhverv ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 14.06.2024 -
RB Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.01.2007 -
Kubis Koncept ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 05.03.2024 -
ARNAA CONSULT & ENGINEERING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1990
Tidslinje (422)
-
SEAMK ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
Black Swan Industries ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
Green Times ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024
Blå bog (fortsat)
Flemming har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FJ HOLDING, ADVOKATANPARTSSELSKAB (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33.644' DKK. Gennem sit holdingselskab FJ HOLDING, ADVOKATANPARTSSELSKAB har Flemming dermed også andele i ADVOKATANPARTSSELSKABET FLEMMING JENSEN (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Flemming Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Flemming Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i JOCA TRADING A/S der præsenterede et overskud på 37.708' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i FCM HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 15.580' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 182 forskellige selskaber (heraf 25 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 9 måneder fra 1990 til i dag hos ARNAA CONSULT & ENGINEERING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.656' DKK (ADVOKATANPARTSSELSKABET FLEMMING JENSEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.132' DKK (VB ALLIANCEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.644' DKK (FJ HOLDING, ADVOKATANPARTSSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -16.498' DKK (FOOTWISE A/S (Nu: FOOTWISE HOLDING A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Søren Andersen Jensen.