Klaus Schäfer
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEUMER Group A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 417.945' DKK BEUMER Group A/S (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 839.369' DKK BEUMER Group A/S (2018) |
Største gæld: | 1.069.666' DKK BEUMER Group A/S (2020) |
Flest årsværk: | 889 årsværk hos BEUMER Group A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BEUMER Group A/S (10 år 7 måneder) |
Seed: 438481145
Det hele begyndte for alvor dengang i 2010 i BEUMER Group A/S (tidligere CRISPLANT A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Schäfer i 1 måned, inden stoppet d. 30. juni 2010.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 124.898' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
BEUMER Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Medlem)Indtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
BEUMER Group A/S (Medlem)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
CRISPLANT A/S (Nu: BEUMER Group A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
CRISPLANT HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.06.2018
Registreringsdato: 19.06.2018
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.05.2010 - 31.12.2020
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.06.2010 - 19.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BEUMER Group A/S fremviste et overskud på 417.945' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Klaus Toftgaard Spens.