Michael Roschmann Skovgaard
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN AF 20. DECEMBER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 116.591' DKK RAVN JENSEN HOLDING A/S (2017-18) |
Største underskud: | -83.343' DKK RIBE MASKINFABRIK A/S (Nu: RM GROUP HOLDING A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 407.979' DKK FONDEN AF 20 DECEMBER (Nu: FONDEN AF 20. DECEMBER) (2023) |
Største gæld: | 482.203' DKK ASSIDOMAN PACKAGING DANMARK A/S (Nu: SMURFIT KAPPA DANMARK A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 568 årsværk hos ASSIDOMAN PACKAGING DANMARK A/S (Nu: SMURFIT KAPPA DANMARK A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN AF 20. DECEMBER (35 år 4 måneder) |
Seed: 1053360524
Det hele startede for alvor en dag i 1989 ved FONDEN AF 20. DECEMBER (tidligere FONDEN AF 20 DECEMBER) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Michael Roschmann Skovgaard nu bestreddet i 35 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
PRECO HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
MS ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100% -
SIESTEDT KOMPLEMENTAR 9 ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
The Roschmanns ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET HJULMAGERVEJ 8. VEJLE
Via PRECO HOLDING ApS -
AJCON EJENDOMME A/S
Via PRECO HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET AJCON A/S
Via PRECO HOLDING ApS -
PRECO INVEST ApS
Via PRECO HOLDING ApS -
A/S AJCON ENTREPRENØR- OG INGENIØRFIRMA
Via PRECO HOLDING ApS -
AJCON PROJECT A/S
Via A/S AJCON ENTREPRENØR- OG INGENIØRFIRMA -
ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Via MS ADVOKATANPARTSSELSKAB -
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS -
TSVin ApS
Via The Roschmanns ApS -
Wiros ApS
Via The Roschmanns ApS
Direktørposter (3)
-
ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2012 -
TSVin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2017 -
MS ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2006
Bestyrelsesposter (14)
-
FONDEN AF 20. DECEMBER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.1989 -
TECHSOFT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2020 -
NJ-GRUPPEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.06.2023 -
RAVN JENSEN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2013 -
ANDERSEN PARTNERS ADVOKATPARTNERSELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.10.2012 -
EJENDOMSSELSKABET AJCON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2006 -
SJØLUND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2022 -
Fremsyn Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2024 -
RM GROUP HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.02.2003 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET HJULMAGERVEJ 8. VEJLE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2002 -
PRECO HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.1995 -
AJCON EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2000 -
Renegas A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2022 -
EURO LEASING A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (173)
-
EURO LEASING A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Fremsyn Group A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
Burda Nordic A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,67%
Michael Roschmann Skovgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved RAVN JENSEN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 116.591' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved RIBE MASKINFABRIK A/S (Nu: RM GROUP HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 83.343' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 76 forskellige selskaber (heraf 29 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 14 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 4 måneder fra 1989 til i dag hos FONDEN AF 20. DECEMBER.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 48.896' DKK (NORDMARK PRODUCTION A/S (Nu: Nordmark Coating A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 39.667' DKK (Renegas A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 407.979' DKK (FONDEN AF 20 DECEMBER (Nu: FONDEN AF 20. DECEMBER)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -37.024' DKK (Renegas A/S).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anna Else Rejsenhus.