Bjarne Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Faerch A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.621.600' DKK R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S) (2019) |
Største underskud: | -56.017' DKK Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S (2019) |
Største egenkapital: | 3.579.541' DKK VESTFORSYNING A/S (2023) |
Største gæld: | 1.818.900' DKK R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 372 årsværk hos R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VESTFORSYNING VAND A/S (10 år 8 måneder) |
Seed: 1722581397
Det startede for alvor en dag i 1989 i Faerch A/S (tidligere R. FÆRCH PLAST A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Sørensen i 9 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 18. marts 1999.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af plastemballage. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2020 kunne vise et overskud på 313.500' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BS 2022 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Steelxperts ApS
Via BS 2022 Holding ApS -
Influx ApS
Via Steelxperts ApS
Direktørposter (3)
-
BS 2022 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2022 -
Steelxperts ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2021 -
Influx ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2023
Bestyrelsesposter (15)
-
HAVE PARK EXPERTEN APS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2023 -
Maabjerg Energy Center - Varmetransmission A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2019 -
VESTFORSYNING VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
Vestforsyning Vind A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2017 -
Rejsechefen K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2021 -
Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2018 -
VESTFORSYNING VARME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
Influx ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2023 -
Maabjerg Energy Center Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2018 -
VESTFORSYNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
MULTIFORSYNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
VESTFORSYNING ERHVERV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014 -
VESTFORSYNING SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.05.2014 -
VESTFORSYNING BELYSNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
STXP Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
VESTFORSYNING NET A/S (Nu: L-Net A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Maabjerg Energy Center - BioGas A/S (Nu: Maabjerg Biogas A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarne har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Steelxperts ApS -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
12.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.12.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BS 2022 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 591' DKK. Igennem holdingselskabet BS 2022 Holding ApS har Bjarne derfor også ejerandele i Steelxperts ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bjarne Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Bjarne Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i VESTFORSYNING A/S der præsenterede et overskud på 194.911' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S der præsenterede et underskud på 56.017' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 15 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 8 måneder fra 2014 til i dag hos VESTFORSYNING VAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 194.911' DKK (VESTFORSYNING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.635' DKK (Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.579.541' DKK (VESTFORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -960' DKK (HAVE PARK EXPERTEN APS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Christian Hagelskjær.