Bent Ejnar Juul Simonsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1981 (43 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BØRGE THOMSEN ENTREPRENØRER OG SNEDKERMESTRE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 58.017' DKK HEDEDANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -92.386' DKK DALGASGROUP A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.123.694' DKK DET DANSKE HEDESELSKAB (2023) |
Største gæld: | 820.156' DKK HEDEDANMARK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 536 årsværk hos HEDESELSKABET MILJØ OG ENERGI A/S (Nu: WSP Danmark A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ENRICOM A/S (16 år 6 måneder) |
Seed: 1901089221
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1981 i BØRGE THOMSEN ENTREPRENØRER OG SNEDKERMESTRE A/S (tidligere BØRGE THOMSEN SNEDKERMESTRE SVENDBORG A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bent Ejnar Juul Simonsen i 14 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 10. august 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. august 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hazel Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STJERNHOLM A/S
Via Hazel Invest ApS
Direktørposter (2)
-
STJERNHOLM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023 -
Hazel Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2020
Bestyrelsesposter (6)
-
VESTJYSK BANK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2013 -
DET GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB DANSK PLANTAGEFORSIKRING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2024 -
A/S PLANTNINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.05.2023 -
STJERNHOLM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2023 -
Tingvej 7,2 th, 8800 Viborg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2023 -
Green Chip A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (137)
-
DET GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB DANSK PLANTAGEFORSIKRING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
Tingvej 7,2 th, 8800 Viborg ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
VIBORG HÅNDBOLDKLUBS VENNER ApS (Nu: Tingvej 7,2 th, 8800 Viborg ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023
Blå bog (fortsat)
Bent har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 6,25% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Bent Ejnar Juul Simonsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hazel Invest ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 505' DKK. Gennem holdingselskabet Hazel Invest ApS har Bent derfor også andele i STJERNHOLM A/S (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Bent Ejnar Juul Simonsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Bent Ejnar Juul Simonsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i HEDEDANMARK A/S der præsenterede et overskud på 30.018' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i HEDESELSKABET MILJØ OG ENERGI A/S (Nu: WSP Danmark A/S) der præsenterede et underskud på 13.013' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 52 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 6 måneder fra 2002 til 2019 hos ENRICOM A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 57.873' DKK (DET DANSKE HEDESELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.861' DKK (APX10 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.123.694' DKK (DET DANSKE HEDESELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13.458' DKK (APX10 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Henrik Hasling Frandsen.