Kenneth Dan Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOKS HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 12.578' DKK LODBYG ENTREPRISE ApS (2023) |
Største underskud: | -623' DKK SOKS HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 22.768' DKK JAGTGÅRDEN INVEST ApS (2021-22) |
Største gæld: | 12.262' DKK LODBYG ENTREPRISE ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos LODBYG ENTREPRISE ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af SOKS HOLDING ApS (15 år 3 måneder) |
Seed: 93624819
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2009 i SOKS HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Kenneth Dan Sørensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Kenneth nu bestreddet i 15 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 15 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 213' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SOKS HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
JAGTGÅRDEN INVEST ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
SOKS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HOLBÆK GULVENTREPRISE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2017
Registreringsdato: 06.12.2017 -
LODBYG ENTREPRISE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2017
Registreringsdato: 17.11.2017 -
HOLBÆK GULVENTREPRISE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2013
Registreringsdato: 21.06.2013
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2013 - 06.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2009 - 17.11.2017
Reel ejer
01.10.2013 - 07.11.2017
Ejerandel: 42%
Kenneth Dan Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SOKS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.082' DKK. Igennem holdingselskabet SOKS HOLDING ApS har Kenneth derfor også ejerandele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kenneth Dan Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor JAGTGÅRDEN INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.130' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SOKS HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 623' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.578' DKK (LODBYG ENTREPRISE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 19.595' DKK (JAGTGÅRDEN INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.082' DKK (SOKS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Leif Hansen.