Dan Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1987 (37 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LH-GULVE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.199' DKK ApS KBUS 8 NR. 4734 (Nu: D.J. HOLDING ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.080' DKK HTV Odense ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 84.396' DKK ApS KBUS 8 NR. 4734 (Nu: D.J. HOLDING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 41.269' DKK HTV Odense ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos A/S PSE NR. 2253 (Nu: LH-GULVE A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LH-GULVE A/S (37 år 7 måneder) |
Seed: 921390260
Karrieren som leder startede i 1987 hos LH-GULVE A/S (tidligere A/S PSE NR. 2253) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Dan Johansen nu bestreddet i 37 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 10.279' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
D.J. HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
LH-GULVE A/S
Via D.J. HOLDING ApS -
D.J. Invest ApS
Via D.J. HOLDING ApS -
LH UNI GULVE A/S
Via D.J. HOLDING ApS -
THUJA EJENDOMME A/S
Via D.J. HOLDING ApS -
DJ Ejendomsselskab II ApS
Via D.J. HOLDING ApS -
DJ EJENDOMSSELSKAB ApS
Via D.J. HOLDING ApS -
JJ EJENDOMME ODENSE ApS
Via D.J. HOLDING ApS -
LH CONCEPT GULVE A/S
Via D.J. HOLDING ApS -
HTV Odense ApS
Via D.J. HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
D.J. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.1998 -
LH-GULVE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2024 Ny -
D.J. Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2016 -
DJ Ejendomsselskab II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2021 -
DJ EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2007 -
JJ EJENDOMME ODENSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
LH UNI GULVE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.10.2017
Tidslinje (20)
-
LH-GULVE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
LH-GULVE A/S AF 1987 (Nu: LH-GULVE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
JJ EJENDOMME ODENSE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023
Blå bog (fortsat)
Dan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,53% -
Direktør og Reel ejer
26.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1987 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.05.2006 - 26.11.2019
Direktør
29.11.2006 - 31.08.2024
Reel ejer
27.11.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
07.01.2019 - 01.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.04.2018 - 26.11.2019
Reel ejer
27.11.2019 - 28.02.2022
Ejerandel: 12,5%
Dan Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn D.J. HOLDING ApS (ejer pt. 25%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 84.396' DKK. Gennem holdingselskabet D.J. HOLDING ApS har Dan derfor også andele i LH-GULVE A/S (100%), D.J. Invest ApS (100%), LH UNI GULVE A/S (50-66.65%), THUJA EJENDOMME A/S (20-24.99%), DJ Ejendomsselskab II ApS (100%), DJ EJENDOMSSELSKAB ApS (100%), JJ EJENDOMME ODENSE ApS (100%), LH CONCEPT GULVE A/S (50-66.65%) samt HTV Odense ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Dan Johansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ApS KBUS 8 NR. 4734 (Nu: D.J. HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 12.199' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor D.J. FINANS ApS kunne fremvise et underskud på 487' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Jacob Virkelyst Johansen.