Frank Lund Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SÖDRA TIMBER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 27.632' DKK Södra Wood A/S (2022) |
Største underskud: | -8.519' DKK Södra Wood A/S (2016) |
Største egenkapital: | 66.979' DKK Södra Wood A/S (2023) |
Største gæld: | 54.852' DKK SÖDRA TIMBER A/S (2019) |
Flest årsværk: | 9.000 årsværk hos Södra Wood A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af SÖDRA TIMBER A/S (27 år 7 måneder) |
Seed: 1304985673
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1993 i SÖDRA TIMBER A/S (tidligere TAGE PEETZ & CO. A/S) med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Frank Lund Larsen i 27 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 17. december 2020.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 kunne vise et overskud på 9.983' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IFO FINANS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UNIWOOD ApS
Via IFO FINANS ApS
Direktørposter (3)
-
IFO FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2001 -
UNIWOOD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2001 -
Södra Wood A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Levring og Co. ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
TAGE PEETZ & CO. A/S (Nu: SÖDRA TIMBER A/S)
Fratrådt som direktørDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020 -
Södra Wood A/S
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020
Blå bog (fortsat)
Frank har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Direktør
18.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Direktør
25.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør og Reel ejer
23.01.2017 - 13.10.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør
17.05.1993 - 17.12.2020
Bestyrelsesmedlem
24.01.2001 - 14.11.2019
Reel ejer
01.03.2016 - 14.11.2019
Ejerandel: 25%
Frank Lund Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IFO FINANS ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.664' DKK. Igennem holdingselskabet IFO FINANS ApS har Frank derfor også ejerandele i UNIWOOD ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Frank Lund Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Södra Wood A/S kunne offentliggøre et overskud på 27.632' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Södra Wood A/S kunne offentliggøre et underskud på 8.519' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.882' DKK (Södra Wood A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 87' DKK (VICH-M 5181 ApS (Nu: UNIWOOD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.979' DKK (Södra Wood A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 96' DKK (VICH-M 5181 ApS (Nu: UNIWOOD ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Jan Hansen.