Benny Vesterbæk Lægsgaard
Karrieren startede hos: | GRÅKJÆR. TVIS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 33.198' DKK GREY HOLDING 1 A/S (2013-14) |
Største underskud: | -57.649' DKK GREY HOLDING 2 A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 95.787' DKK TVIS HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 152.374' DKK GRÅKJÆR, TVIS A/S (Nu: GRÅKJÆR A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 122 årsværk hos GRÅKJÆR, TVIS A/S (Nu: GRÅKJÆR A/S) (2015-16) |
Seed: 918213251
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos GRÅKJÆR. TVIS A/S (tidligere C. T. DAHL, STALDINVENTAR A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Benny Vesterbæk Lægsgaard i 26 år 8 måneder, inden stoppet den 8. marts 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
A.B.A. Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
B.V.L. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
B.V.L. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2007 -
A.B.A. Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2023
Bestyrelsesposter (7)
-
Gråkjær Landbrug A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2022 -
Stationsvej 9 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2022 -
GREY HOLDING 2 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2013 -
Storådalens Golfbane A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.10.2023 -
Gråkjær Erhverv A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2022 -
GRÅKJÆR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2022 -
Gråkjær Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (93)
-
Gråkjær Aqua A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
Gråkjær Aqua International A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
Storådalens Golfbane A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2023
Registreringsdato: 06.10.2023
Blå bog (fortsat)
Benny har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Benny Vesterbæk Lægsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B.V.L. HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.903' DKK. Igennem sit holdingselskab B.V.L. HOLDING ApS har Benny dermed også ejerandele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Benny Vesterbæk Lægsgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Benny Vesterbæk Lægsgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos GREY HOLDING 1 A/S der præsenterede et overskud på 33.198' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos GREY HOLDING 2 A/S der præsenterede et underskud på 57.649' DKK.
Benny har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 8 måneder fra 1973 til 2000 hos GRÅKJÆR. TVIS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 24.398' DKK (Gråkjær Erhverv A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 13.312' DKK (GRÅKJÆR, TVIS A/S (Nu: GRÅKJÆR A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 68.089' DKK (Gråkjær Erhverv A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -34.129' DKK (GRÅKJÆR, TVIS A/S (Nu: GRÅKJÆR A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er John Ross Graakjær.