Kenneth Habo
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFRY Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 38.653' DKK ÅF Infrastructure Planning A/S (Nu: AFRY Denmark A/S) (2021) |
Største underskud: | -4.154' DKK ÅF Traffic Team A/S (2018) |
Største egenkapital: | 70.456' DKK ÅF Infrastructure Planning A/S (Nu: AFRY Denmark A/S) (2022) |
Største gæld: | 147.357' DKK ÅF Infrastructure Planning A/S (Nu: AFRY Denmark A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 330 årsværk hos ÅF Infrastructure Planning A/S (Nu: AFRY Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AFRY Denmark A/S (7 år 9 måneder) |
Seed: 472087292
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2009 ved AFRY Denmark A/S (tidligere ÅF - HANSEN & HENNEBERG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kenneth Habo i 7 år 9 måneder, før stoppet den 2. marts 2017.
I dag arbejder virksomheden med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 6.713' DKK.
Direktørposter (1)
-
FEM CONSULT I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
FEM CONSULT I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
ÅF Infrastructure Planning A/S (Nu: AFRY Denmark A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
ÅF Infrastructure Planning A/S (Nu: AFRY Denmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2020
Registreringsdato: 24.04.2020 -
ÅF Traffic Team A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2019
Registreringsdato: 13.09.2019
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2009 - 02.03.2017
Bestyrelsesmedlem
09.11.2018 - 24.04.2020
Direktør
09.11.2018 - 01.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2018 - 13.09.2019
Direktør
28.06.2019 - 13.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenneth Habo har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved ÅF Infrastructure Planning A/S (Nu: AFRY Denmark A/S) der præsenterede et overskud på 9.917' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved ÅF Traffic Team A/S der præsenterede et underskud på 4.154' DKK.
Kenneth har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2009 til 2017 hos AFRY Denmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.713' DKK (ÅF Infrastructure Planning A/S (Nu: AFRY Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.662' DKK (ÅF Infrastructure Planning A/S (Nu: AFRY Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 386' DKK (FEM CONSULT I/S).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Frédéric Andreas Mohr.