Bente Dahl Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | HØJSLEV OG OMEGNS BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Social- & Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (4 år) |
Seed: 994631478
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1995 hos HØJSLEV OG OMEGNS BRUGSFORENING som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bente Dahl Kristensen i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 30. marts 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. august 1999.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
HØJSLEV OG OMEGNS BRUGSFORENING (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.1999
Registreringsdato: 25.08.1999 -
HØJSLEV OG OMEGNS BRUGSFORENING (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.1998
Registreringsdato: 10.12.1998 -
HØJSLEV OG OMEGNS BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.1998
Registreringsdato: 30.03.1998
Blå bog (fortsat)
Bente har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
31.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
12.04.2018 - 29.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.09.1995 - 30.03.1998
Bestyrelsesmedlem
10.12.1998 - 25.08.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Bente har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 6 måneder fra 1995 til 1998 hos HØJSLEV OG OMEGNS BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Jens Wøldiche.