Per Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 1995 (29 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | VENTOSA INVEST A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.102' DKK SC Administration ApS (Nu: SC Administration A/S) (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.130' DKK SC Administration ApS (Nu: SC Administration A/S) (2019) |
Største gæld: | 615' DKK SC Administration ApS (Nu: SC Administration A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SC Administration ApS (Nu: SC Administration A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hoularsen Holding ApS (6 år 5 måneder) |
Seed: 1320112402
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 i VENTOSA INVEST A/S som Direktør. Hvervet som Direktør havde Per Larsen i 2 år, inden stoppet d. 30. maj 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hoularsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SC Administration A/S
Via Hoularsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SC Administration A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021 -
Hoularsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
SC Administration A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2018
Tidslinje (10)
-
SC Administration A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021 -
SC Administration ApS (Nu: SC Administration A/S)
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2018
Registreringsdato: 03.05.2018 -
SC Administration ApS (Nu: SC Administration A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2018
Registreringsdato: 03.05.2018
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.04.2018 - 03.05.2018
Reel ejer
09.04.2018 - 03.05.2018
Bestyrelsesmedlem
03.05.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.04.2021 - 24.06.2021
Direktør og Reel ejer
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Direktør
22.05.1995 - 30.05.1997
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.05.1995 - 30.05.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hoularsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 736' DKK. Igennem sit holdingselskab Hoularsen Holding ApS har Per dermed også ejerandele i SC Administration A/S (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Per Larsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SC Administration ApS (Nu: SC Administration A/S) fremviste et overskud på 780' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 477' DKK (SC Administration ApS (Nu: SC Administration A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 789' DKK (SC Administration ApS (Nu: SC Administration A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 736' DKK (Hoularsen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Robert Andersen.