Mads Thy
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAN BAKERY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.915' DKK RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS) (2019) |
Største underskud: | -15.241' DKK RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 137.344' DKK RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS) (2021) |
Største gæld: | 47.208' DKK SMED EJENDOMME A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Substairs ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RIPENSA AF 1949 ApS (24 år 4 måneder) |
Seed: 714211198
Det hele begyndte for alvor dengang i 1996 ved DAN BAKERY A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mads Thy i 5 år 3 måneder, før fratrædelsen den 10. september 2001.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af kager og kiks. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 10. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MADS THY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
RIPENSA AF 1949 ApS
Via MADS THY HOLDING ApS -
INVEST BRAZIL A/S
Via RIPENSA AF 1949 ApS -
Balance Bolig 1 ApS
Via RIPENSA AF 1949 ApS -
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 17
Via RIPENSA AF 1949 ApS
Direktørposter (1)
-
MADS THY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2012
Bestyrelsesposter (6)
-
LIS & KAI-OVE SMED HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2013 -
RIPENSA AF 1949 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2000 -
INVEST BRAZIL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2019 -
Balance Bolig 1 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.11.2021 -
SMED EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2013 -
NIELS SMED HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
Product Data ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Substairs ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022 -
Rescale Balance 1 ApS (Nu: Balance Bolig 1 ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2021
Registreringsdato: 10.11.2021
Blå bog (fortsat)
Mads har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2021 - Stadig aktiv
Ejer
05.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via RIPENSA AF 1949 ApS -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2019 - Stadig aktiv
Ejer
16.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via RIPENSA AF 1949 ApS -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Thy ejer desuden også holdingselskabet RUNE SAND HOLDING ApS (ejer lige nu 25%). Gennem holdingselskabet RUNE SAND HOLDING ApS ejes der også andele i RIPENSA AF 1949 ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Mads Thy, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Mads Thy har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS) der præsenterede et overskud på 27.915' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS) der præsenterede et underskud på 15.241' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 4 måneder fra 2000 til i dag hos RIPENSA AF 1949 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.958' DKK (RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.969' DKK (NIELS SMED HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 130.917' DKK (RIPENSA AF 1949 A/S (Nu: RIPENSA AF 1949 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.265' DKK (INVEST BRAZIL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Rune Thy Sand.