Birthe Eskildsen
Karrieren startede hos: | ØRBÆK-HOVEN BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Seed: 1553304126
Karrieren som erhvervsleder begyndte for mange år siden hos ØRBÆK-HOVEN BRUGSFORENING (tidligere ØRBÆK BRUGSFORENING) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Birthe Eskildsen i 100 år 6 måneder, inden stoppet den 10. april 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. februar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Heimdal Vind I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Heimdal Vind I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2018
Registreringsdato: 20.03.2018 -
ØRBÆK BRUGSFORENING (Nu: ØRBÆK-HOVEN BRUGSFORENING) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2003
Registreringsdato: 10.04.2003 -
ØRBÆK BRUGSFORENING (Nu: ØRBÆK-HOVEN BRUGSFORENING) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.1902
Registreringsdato: 08.10.1902
Blå bog (fortsat)
Birthe har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 107 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.10.1902 - 10.04.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Birthe' netværk er Per Hoffmann Christensen.