Jens Kristian Jensen Kobæk
Karrieren startede hos: | NYKØBING MORS OG OMEGNS BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Seed: 622699186
Karrieren som erhvervsleder startede for nu mange år siden hos NYKØBING MORS OG OMEGNS BRUGSFORENING (tidligere NYKØBING MORS OG OMEGNS BRUGSFORENING (KVICKLY)) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Kristian Jensen Kobæk i 97 år 6 måneder, før stoppet d. 14. december 2007.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. maj 2008.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
NYKØBING MORS OG OMEGNS BRUGSFORENING (KVICKLY) (Nu: NYKØBING MORS OG OMEGNS BRUGSFORENING)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2007
Registreringsdato: 14.12.2007 -
NYKØBING MORS OG OMEGNS BRUGSFORENING (KVICKLY) (Nu: NYKØBING MORS OG OMEGNS BRUGSFORENING)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.1910
Registreringsdato: 30.05.1910
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 104 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.05.1910 - 14.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Børge Steen Jensen.