Claus Huss
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 1995 (29 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | 3V TRANSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.041' DKK Ved Stranden Holding 4 ApS (2022-23) |
Største underskud: | -8.699' DKK VED STRANDEN ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 103.269' DKK VED STRANDEN ApS (2017-18) |
Største gæld: | 82.170' DKK VED STRANDEN ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos VED STRANDEN ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Niehus Finans A/S (29 år 3 måneder) |
Seed: 284366460
Karrieren som leder begyndte den dag i 1995 hos 3V TRANSPORT A/S (tidligere PULVERTRANSPORTEN, TORBEN HUSS A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Huss i 6 år 11 måneder, inden stoppet den 6. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C. HUSS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Niehus Finans A/S
Via C. HUSS HOLDING ApS -
Ved Stranden Holding 4 ApS
Via C. HUSS HOLDING ApS -
AKTIESELSKABET AF 17.02.1986
Via Ved Stranden Holding 4 ApS -
T. H. INVEST ApS
Via Ved Stranden Holding 4 ApS -
OFT HOLDING, DANMARK II ApS
Via T. H. INVEST ApS -
ORGANIC FUEL TECHNOLOGY A/S
Via OFT HOLDING, DANMARK II ApS -
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 6
Via T. H. INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
C. HUSS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2002 -
Niehus Finans A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
AKTIESELSKABET AF 17.02.1986
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2006
Tidslinje (49)
-
TLS A/S
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
TEK-TEAM A/S (Nu: TLS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
TLS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2023
Registreringsdato: 31.01.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
24.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.03.1999 - 28.06.2024
Reel ejer
01.07.2010 - 22.04.2024
Direktør
31.01.2023 - 28.06.2024
Reel ejer
23.04.2024 - 28.06.2024
Ejerandel: 59,2% -
Bestyrelsesmedlem
07.06.1995 - Stadig aktiv
Direktør
13.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.12.2019 - 22.04.2024
Reel ejer
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 59,2%
Claus Huss er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C. HUSS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 47.651' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Ved Stranden Holding 4 ApS (49%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Claus Huss, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Claus Huss har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Niehus Finans A/S der præsenterede et overskud på 14.805' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 3 måneder fra 1995 til i dag hos Niehus Finans A/S.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Torben Helge Huss.