Simon Ove Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1995 (29 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISOL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.562' DKK RASSCH ApS (2023) |
Største underskud: | -7.075' DKK BONYT BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Kellerishus ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 9.080' DKK BONYT BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Kellerishus ApS) (2014) |
Største gæld: | 18.427' DKK BONYT BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Kellerishus ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos RASSCH ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 4 VALUE ApS (13 år 7 måneder) |
Seed: 1050449066
Det hele startede for alvor en dag i 1995 i DANISOL A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Simon Ove Rasmussen i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 25. juni 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. oktober 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RASSCH ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
RASSCH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
DANVAK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
DANVAK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
4 VALUE ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 03.11.2020
Registreringsdato: 03.11.2020 -
RASSCH ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.07.2018
Registreringsdato: 31.07.2018
Blå bog (fortsat)
Simon har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
31.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.03.2007 - 03.11.2020
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
01.08.2014 - 14.12.2015
Bestyrelsesmedlem
01.09.2014 - 08.12.2015
Ejerandel: 25-33.33%
Simon Ove Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DANVAK ApS der præsenterede et underskud på 429' DKK.
Simon har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 5 måneder fra 2007 til 2011 hos Kellerishus ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.562' DKK (RASSCH ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 429' DKK (DANVAK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.290' DKK (RASSCH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -355' DKK (DANVAK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Kenneth Claus Andreasson.