Flemming Frydendal
Erhvervsaktiv siden: | 3. jul. 1995 (29 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN RAADVAD. NORDISK CENTER TILBEVARELSE AF HÅNDVÆRK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 949' DKK FONDEN BYG ERFA (2020) |
Største underskud: | -1.229' DKK BYGNINGSFONDEN (2023) |
Største egenkapital: | 87.179' DKK BYGNINGSFONDEN (2014) |
Største gæld: | 24.347' DKK RENOVERINGSFONDEN (2016) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos FONDEN ESRUM KLOSTER OG MØLLEGÅRD (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN BYG ERFA (17 år 3 måneder) |
Seed: 1884378349
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1995 ved FONDEN RAADVAD. NORDISK CENTER TILBEVARELSE AF HÅNDVÆRK med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Frydendal i 7 år 6 måneder, før stoppet den 7. januar 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. marts 2005.
Bestyrelsesposter (1)
-
BYGNINGSFONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
FONDEN BYG ERFA (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020 -
RENOVERINGSFONDEN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2019
Registreringsdato: 12.12.2019 -
RENOVERINGSFONDEN (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2014
Registreringsdato: 30.04.2014
Blå bog (fortsat)
Flemming har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2002 - 01.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2014 - 12.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.01.2001 - 31.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Frydendal har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN BYG ERFA der præsenterede et overskud på 949' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved BYGNINGSFONDEN der præsenterede et underskud på 1.229' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 3 måneder fra 2002 til 2020 hos FONDEN BYG ERFA.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 272' DKK (FONDEN BYG ERFA).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.229' DKK (BYGNINGSFONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 78.889' DKK (BYGNINGSFONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.400' DKK (FONDEN ESRUM KLOSTER OG MØLLEGÅRD).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Elsebeth Walther.