Michael Rosenvold
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ISS SENIORSERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 671.285' DKK LANDIC ØSTERGADE 52 ApS (Nu: Illum Østergade 52 ApS) (2015) |
Største underskud: | -554.699' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 3.841.780' DKK RAMBØLL FONDEN (2023) |
Største gæld: | 4.232.042' DKK RAMBØLL GRUPPEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af RAMBØLL GRUPPEN A/S (9 år 3 måneder) |
Seed: 1383617791
Det begyndte for alvor dengang i 2003 ved ISS SENIORSERVICE A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Rosenvold i 5 måneder, før fratrædelsen den 14. maj 2004.
Dengang var virksomhedens branche indenfor brandvæsen og redningskorps. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. maj 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MiRo consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (5)
-
DHI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2018 -
RAMBØLL FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2024 -
Kassoe Housing Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023 -
Kassoe Housing Denmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023 -
TABELLAE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2017
Ejendomme (3)
Tidslinje (95)
-
Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
RAMBØLL FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
NIRAS GRUPPEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2023
Registreringsdato: 06.10.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Rosenvold har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved RAMBØLL DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 206.884' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved NYSCAN HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 25.790' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 47 forskellige selskaber (heraf 18 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 6 måneder fra 2009 til 2017 hos RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 427.632' DKK (RAMBØLL FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 120.044' DKK (LANDIC PROPERTY DENMARK A/S (Nu: JEUDAN VI A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.841.780' DKK (RAMBØLL FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.489' DKK (Nyscan Biler A/S (Nu: HEJ Fuel A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Mette Vestergaard Jakobsen.