Stella Jacobsson
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1993 (31 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | P. J. CARAVAN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.063.834' DKK C.W. OBEL EJENDOMME A/S (2021) |
Største underskud: | -132.321' DKK C. W. OBEL MARITIME A/S (Nu: SEMCO MARITIME A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 3.554.483' DKK C.W. OBEL EJENDOMME A/S (2022) |
Største gæld: | 3.825.201' DKK C.W. OBEL EJENDOMME A/S (2020) |
Flest årsværk: | 2.818 årsværk hos SEMCO DANMARK A/S (Nu: BRAVIDA DANMARK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P. J. CARAVAN A/S (24 år) |
Seed: 1121646284
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1993 i P. J. CARAVAN A/S (tidligere A/S PSE NR. 4815) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Stella Jacobsson i 24 år, før fratrædelsen d. 5. april 2017.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et underskud på 1.689' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. januar 2018.
Direktørposter (6)
-
C.W. Obel Bolig A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2015 -
C.W. OBEL EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2009 -
Teglværkskajens Pier ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2017 -
Semco Maritime Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2017 -
Bangs Torv, Herlev ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2020 -
OBEL-LFI EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2009
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Teglværkskajen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.12.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
OBELHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2023 -
Semco Maritime Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (71)
-
OBELHUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Ejerforeningen Teglværkskajen
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022 -
Trekronergade 124 ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022
Blå bog (fortsat)
Stella har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Stella Jacobsson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Semco Maritime Holding A/S der præsenterede et overskud på 190.369' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i Semco Maritime Holding A/S der præsenterede et underskud på 29.241' DKK.
Stella har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år fra 1993 til 2017 hos P. J. CARAVAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 245.919' DKK (C. W. OBEL MARITIME A/S (Nu: SEMCO MARITIME A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51.062' DKK (C.W. Obel Bolig A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.533.695' DKK (C.W. OBEL EJENDOMME A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.353' DKK (Teglværkskajens Pier ApS).
En af de forbindelser som går igen i Stella' netværk er Torben Black.