Klaus Busk Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1995 (29 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | RÆKKER MØLLE INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 433.793' DKK CARELINK A/S (2021) |
Største underskud: | -26.933' DKK A/S IKASTEN (Nu: RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 145.686' DKK CARELINK A/S (2021) |
Største gæld: | 303.661' DKK JK INVEST HOLDING ApS (Nu: JKS A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 3.104 årsværk hos JK INVEST HOLDING ApS (Nu: JKS A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S (12 år 3 måneder) |
Seed: 634481182
Det hele startede i 1995 ved RÆKKER MØLLE INVEST A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Busk Knudsen i 1 år 10 måneder, før stoppet den 12. marts 1997.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. juli 2015.
Bestyrelsesposter (11)
-
JKS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2017 -
CARSTEN NIELSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.12.2016 -
PRIVATPLEJEN, AALBORG ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.04.2014 -
MARGIBELL OG LUDVIG BECHSGAARDS FOND
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 05.03.2014 -
ASSISTANCE HR PARTNERS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2019 -
HR-INDUSTRIES A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2024 -
BENT NIELSEN & SØN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.12.2016 -
CARELINK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2019 -
Carelink Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.08.2024 Ny -
Privatplejen Esbjerg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.11.2020 -
Privatplejen Silkeborg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2021
Tidslinje (79)
-
Carelink Holding ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Carelink Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
HR-INDUSTRIES A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024
Blå bog (fortsat)
Klaus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Klaus Busk Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved CARELINK A/S der præsenterede et overskud på 433.793' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved A/S IKASTEN (Nu: RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S) der præsenterede et underskud på 14.482' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 45 forskellige selskaber (heraf 15 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 3 måneder fra 2002 til 2014 hos RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 48.970' DKK (Carelink Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.558' DKK (A/S IKASTEN (Nu: RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 117.619' DKK (Carelink Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -119.807' DKK (A/S IKASTEN (Nu: RØNBJERG ATTRAKTIONER OG SERVICES A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Jan Stampe Nielsen.