Frank Asger Olsen
Karrieren startede hos: | HÅRBØLLE BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.177.000' DKK NETS Denmark A/S (2021) |
Største underskud: | -1.121.000' DKK Evergood 4 ApS (Nu: Nets Holdco 4 ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 19.613.498' DKK Evergood 4 ApS (Nu: Nets Holdco 4 ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 29.180.000' DKK Evergood 4 ApS (Nu: Nets Holdco 4 ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1.773 årsværk hos NETS Denmark A/S (2021) |
Seed: 442853022
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved HÅRBØLLE BRUGSFORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Frank Asger Olsen i 103 år 4 måneder, før stoppet den 20. marts 2002.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2009.
Bestyrelsesposter (1)
-
NETS Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2022
Tidslinje (13)
-
NETS Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2022
Registreringsdato: 24.03.2022 -
NETS HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022 -
Evergood 4 ApS (Nu: Nets Holdco 4 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2019
Registreringsdato: 08.05.2019
Blå bog (fortsat)
Frank har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 124 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.09.2003 - 22.03.2017
Bestyrelsesmedlem
08.05.2019 - 04.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2018 - 08.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2017 - 10.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2003 - 29.04.2010
Bestyrelsesmedlem
24.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1898 - 20.03.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Frank Asger Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved NETS HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 1.482.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved Evergood 4 ApS (Nu: Nets Holdco 4 ApS) der præsenterede et underskud på 711.000' DKK.
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 103 år 4 måneder fra 1898 til 2002 hos HÅRBØLLE BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Jeppe Juul-andersen.