Casper Anker Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET AF 01.01.06 (Ejer) |
Største overskud: | 5.941' DKK Tårnfalkevej Vejle ApS (Nu: Heimstaden Skibsrækkerne ApS) (2022) |
Største underskud: | -7.843' DKK Tårnfalkevej Vejle ApS (Nu: Heimstaden Skibsrækkerne ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 11.931' DKK Tårnfalkevej Vejle ApS (Nu: Heimstaden Skibsrækkerne ApS) (2023) |
Største gæld: | 93.150' DKK Tårnfalkevej Vejle ApS (Nu: Heimstaden Skibsrækkerne ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos WACA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Jørgensen Erhverv Smba (16 år 7 måneder) |
Seed: 215383472
Karrieren som leder begyndte den dag i 2006 i ANPARTSSELSKABET AF 01.01.06 (tidligere VICH 8760 ApS) i hvervet som Ejer. Casper Anker Jørgensen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 2006 og havde en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Casper af: Bjarne Anker Jørgensen. Hvervet som Ejer har Casper nu besiddet i 10 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen køb og salg af egen fast ejendom. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 viste et underskud på 11' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ådal Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Jørgensen Erhverv Smba
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2016 -
Ådal Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (43)
-
SJ II ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
SJ I ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
SØJØ Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024
Blå bog (fortsat)
Casper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.12.2021 - 05.07.2024
Ejerandel: 20% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.12.2021 - 05.07.2024
Ejerandel: 20% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.12.2020 - 05.07.2024
Ejerandel: 20% -
Reel ejer og Direktør
07.08.2020 - 05.07.2024
Reel ejer
30.12.2020 - 29.06.2024
Bestyrelsesmedlem
30.12.2020 - 05.07.2024
Ejerandel: 20% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.12.2019 - 05.07.2024
Reel ejer
18.05.2020 - 22.12.2020
Reel ejer
23.12.2020 - 29.06.2024
Ejerandel: 20%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JIC Haderslev ApS (Nu: SJ Haderslev ApS) landede et overskud på 4.378' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Skibet Aadal ApS (Nu: Selskabet af 20.01.2016 ApS) landede et underskud på 5.406' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.246' DKK (SJ Uhrhøj ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.843' DKK (Tårnfalkevej Vejle ApS (Nu: Heimstaden Skibsrækkerne ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.931' DKK (Tårnfalkevej Vejle ApS (Nu: Heimstaden Skibsrækkerne ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 17' DKK (SJ II ApS).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Ivan Sørensen.