Niels Holch Povlsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 1995 (29 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET AF 28.6 1995 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.964.330' DKK AKTIESELSKABET AF 1.8.2000 (Nu: BESTSELLER UNITED A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -62.296' DKK CONSTANTINSBORG A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 17.029.959' DKK AKTIESELSKABET AF 1.8.2000 (Nu: BESTSELLER UNITED A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 1.037.030' DKK AKTIESELSKABET AF 1.8.2000 (Nu: BESTSELLER UNITED A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos LCD-GARDER A/S (Nu: LCD DENMARK P/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANPARTSSELSKABET AF 28.6 1995 (29 år 5 måneder) |
Seed: 1789079688
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1995 ved ANPARTSSELSKABET AF 28.6 1995 (tidligere JUT NR. 9506 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Niels Holch Povlsen nu bestreddet i 29 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.017' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
7n7 A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
7n7 Properties A/S
Via 7n7 A/S -
ALL A/S
Via 7n7 A/S -
P7W A/S
Via 7n7 A/S -
VEP A/S
Via P7W A/S -
Basic & More Group A/S
Via P7W A/S -
Basic & More A/S
Via Basic & More Group A/S -
7N7 Atlantic ApS
Via 7n7 A/S
Direktørposter (2)
-
CSR CAPITAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019 -
SINO-DANISH BIOGAS COMPANY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2019
Bestyrelsesposter (20)
-
FREDERIKSGADE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2016 -
NINE UNITED PROPERTIES DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2016 -
GYLLINGNÆS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.1995 -
Elefanthuset KBH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2018 -
CSR CAPITAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.03.2008 -
LOUISES HUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2016 -
Aktieselskabet III af 26.11.2018
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2019 -
AKTIESELSKABET AF 1. APRIL 2003
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2016 -
VEP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.03.2023 -
7n7 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2021 -
MBP AF 1.8.2009 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.07.2010 -
7n7 Properties A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2021 -
P7W A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.03.2023 -
ANPARTSSELSKABET AF 28.6 1995
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.1995 -
VIMMELSKAFTET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2016 -
SINO-DANISH BIOGAS COMPANY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2013 -
UNITED PROPERTIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2019 -
26. april 2017 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2017 -
NINE UNITED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2001 -
LCD DENMARK P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2010
Tidslinje (69)
-
HP CAPITAL A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
HP CAPITAL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
VEP A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2023
Registreringsdato: 24.03.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
09.08.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Holch Povlsen ejer desuden også holdingselskabet P7W A/S (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet P7W A/S ejes der også andele i VEP A/S (90-99.99%) og Basic & More Group A/S (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Holch Povlsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Niels Holch Povlsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved AKTIESELSKABET AF 1.8.2000 (Nu: BESTSELLER UNITED A/S) der præsenterede et overskud på 2.591.248' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved MTHP A/S (Nu: NINE UNITED A/S) der præsenterede et underskud på 52.961' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 20 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 5 måneder fra 1995 til i dag hos ANPARTSSELSKABET AF 28.6 1995.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.784.031' DKK (AKTIESELSKABET AF 1.8.2000 (Nu: BESTSELLER UNITED A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 13.356' DKK (CONSTANTINSBORG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 15.877.811' DKK (AKTIESELSKABET AF 1.8.2000 (Nu: BESTSELLER UNITED A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 76' DKK (SINO-DANISH BIOGAS COMPANY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Troels Holch Povlsen.