Flemming Smidt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FSJ Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 11.126' DKK SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 15.306' DKK SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2019-20) |
Største gæld: | 30.289' DKK SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2019-20) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af FSJ Invest ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 1201151554
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 hos FSJ Invest ApS (tidligere STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB FSJ HOLDING) i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Flemming Smidt Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Flemming nu besiddet i 18 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen investeringsselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2022-23 viste et overskud på 581' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FSJ Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
KONTOR SYD A/S
Via FSJ Invest ApS -
TK MOBIL HOLDING A/S
Via KONTOR SYD A/S -
TELEKÆDEN A/S
Via TK MOBIL HOLDING A/S -
MOBILEVALUE HOLDING ApS
Via TELEKÆDEN A/S -
MOBILEVALUE A/S
Via MOBILEVALUE HOLDING ApS -
HAUBJERG INDRETNING ApS
Via KONTOR SYD A/S -
Kontor Syd, Grenaa A/S
Via KONTOR SYD A/S -
Sønderjyske Herrehåndbold Holding ApS
Via KONTOR SYD A/SNyt selskab -
SØNDERJYSKE HERREHÅNDBOLD A/S
Via Sønderjyske Herrehåndbold Holding ApS
Direktørposter (1)
-
FSJ Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2006
Tidslinje (10)
-
SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022 -
SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Tilknyttet som direktørDato: 07.10.2011
Registreringsdato: 07.10.2011
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2010 - 30.09.2022
Direktør
07.10.2011 - 30.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.07.2006 - 22.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB landede et overskud på 11.126' DKK.