Henrik Stender
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS (Ejer) |
Største overskud: | 11.429' DKK HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS (2017-18) |
Største underskud: | -5.069' DKK MCO HOLDING A/S (Nu: DANISH TRADE & FINANCE COMPANY ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 62.651' DKK BRDR. JENSEN, LAST- OG VAREBILER A/S (2020) |
Største gæld: | 110.408' DKK SG EJENDOMSSELSKAB A/S (2015) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos BRDR. JENSEN, LAST- OG VAREBILER A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS (36 år 2 måneder) |
Seed: 1243253621
Karrieren som leder startede i 1981 ved HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS i rollen som Ejer og Direktør. Henrik Stender erhvervede virksomheden HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS d. 23. december 1981. Henrik har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Direktør har Henrik nu bestreddet i 36 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.. Her 36 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 5.516' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENRIK STENDER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS
Via HENRIK STENDER HOLDING ApS -
Henrik Stender Ejendomme ApS
Via HENRIK STENDER HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2007 -
HENRIK STENDER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2010 -
Henrik Stender Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2020 -
MMSS Holding Haderslev ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2022 -
NSS Holding Haderslev ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
BRDR. JENSEN, LAST- OG VAREBILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2023 -
DJ Leasing A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (60)
-
BRDR. JENSEN, UDLEJNING A/S (Nu: BRDR. JENSEN, UDLEJNING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023 -
BRDR. JENSEN, LAST- OG VAREBILER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
NSS Holding Haderslev ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
11.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2016 - 08.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
08.12.2020 - 04.10.2023
Direktør
08.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Henrik Stender er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRIK STENDER HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 19.388' DKK. Gennem holdingselskabet HENRIK STENDER HOLDING ApS har Henrik derfor også andele i HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS (90-99.99%) og Henrik Stender Ejendomme ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Stender, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HENRY STENDERS HANDELSSELSKAB ApS kunne fremvise et overskud på 11.429' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor HELLA STENDER HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 444' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.078' DKK (BRDR. JENSEN, LAST- OG VAREBILER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 31' DKK (BRDR. JENSEN, UDLEJNING A/S (Nu: BRDR. JENSEN, UDLEJNING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.603' DKK (BRDR. JENSEN, LAST- OG VAREBILER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.498' DKK (MCO HOLDING A/S (Nu: DANISH TRADE & FINANCE COMPANY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Dennis Rye Jensen.