Birgit Irmtraud Kruse
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1975 (49 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | KRUSE-VASK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.139' DKK KRUSE-VASK ApS (2023) |
Største underskud: | -1.384' DKK KRUSE-VASK ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 12.366' DKK KRUSE-VASK ApS (2023) |
Største gæld: | 11.921' DKK KRUSE-VASK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos KRUSE-VASK ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af KRUSE-VASK ApS (44 år 10 måneder) |
Seed: 501242068
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos KRUSE-VASK ApS (tidligere B. KRUSE-VASK ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Birgit Irmtraud Kruse i 44 år 10 måneder, inden stoppet den 27. maj 2020.
I dag opererer virksomheden indenfor erhvervs- og institutionsvaskerier. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4.139' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIKR Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KRUSE-VASK ApS
Via BIKR Holding ApS
Direktørposter (1)
-
BIKR Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2019
Repræsentant (1)
-
Nordjysk Mad og Turisme
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
KRUSE-VASK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2020
Tidslinje (28)
-
Nordjysk Mad og Turisme
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
BK Hadsund Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2020
Registreringsdato: 22.12.2020 -
B. KRUSE-VASK ApS (Nu: KRUSE-VASK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2020
Registreringsdato: 28.05.2020
Blå bog (fortsat)
Birgit har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1975 - 27.05.2020
Direktør
30.06.1975 - 28.05.2020
Reel ejer
08.08.2016 - 31.10.2019
Reel ejer
01.11.2019 - 30.12.2021
Bestyrelsesmedlem
28.05.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Reel ejer og Direktør
01.11.2019 - 22.12.2020
Ejer
01.11.2019 - 01.11.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
08.08.2016 - 01.11.2019
Ejerandel: 100%
Birgit Irmtraud Kruse er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BIKR Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 986' DKK. Gennem sit holdingselskab BIKR Holding ApS har Birgit dermed også andele i KRUSE-VASK ApS (0%).
Du kan også se koncerndiagram for Birgit Irmtraud Kruse, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor KRUSE-VASK ApS landede et overskud på 1.190' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor KRUSE-VASK ApS landede et underskud på 1.384' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.139' DKK (KRUSE-VASK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.366' DKK (KRUSE-VASK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 986' DKK (BIKR Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Martin Kristian Kruse-enevoldsen.